THE OXFORD MINDFULNESS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The OMC works: 1. on high-level academic research into achieving psychological balance through mindfulness (as recommended, e.g. by NICE for depression); 2. on academically rigorous application of those practices in therapy, CPD etc; 3. on training others to research and apply those practices; and specifically 4. on promoting and administering such activity in Oxford University.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£948,609
Roddion a chymynroddion | £25.07k | |
Weithgareddau elusennol | £919.76k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.78k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,002,571
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.00m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.00m |
Pobl

10 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Brasil
- Groeg
- Gwlad Belg
- Hong Kong
- Hwngari
- Ireland
- Japan
- Mecsico
- Norwy
- Taiwan
- Tsieina
- Yr Almaen
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2008: Cofrestrwyd
- OXFORD MINDFULNESS CENTRE (Enw blaenorol)
- THE OXFORD MINDFULNESS CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC PETER YIANGOU | Cadeirydd | 22 October 2015 |
|
|
||||
Stephen Herrmann | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Yvonne Keairns | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Leonie Schell-Beelitz | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Makeda Nastasen McKenzie | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
John Edward Ford | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
Dr Matilde Elices | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
DYLAN ALEXANDER SCHLOSBERG | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £670.40k | £811.14k | £1.12m | £1.15m | £948.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £878.82k | £785.91k | £1.06m | £1.14m | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.32k | £71.30k | £55.12k | £35.40k | £25.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £641.85k | £739.42k | £1.06m | £1.12m | £919.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.22k | £416 | £2.21k | £516 | £3.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £878.82k | £785.91k | £1.06m | £1.14m | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.04k | £32.94k | £0 | £0 | £27.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.14k | £643 | £1.99k | £3.66k | £2.67k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £527.07k | £779.84k | £959.58k | £782.26k | £767.21k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £229.29k | £456.35k | £579.17k | £388.83k | £426.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/03/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/01/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 OCT 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 AUG 2024
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE EDUCATION AND THE MENTAL HEALTH OF THE PUBLIC BY (BUT WITHOUT LIMITATION): (A) PROMOTING RESEARCH INTO (1) PREVENTING MENTAL ILL HEALTH AND ENHANCING HUMAN FLOURISHING ACROSS THE LIFESPAN AND (2) REDUCING SUFFERING, PROMOTING RESILIENCE AND THE REALISATION OF HUMAN POTENTIAL ACROSS THE LIFESPAN THROUGH MINDFULNESS AND MINDFUL BEHAVIOURS; AND/OR (B) TRAINING MENTAL HEALTH PRACTITIONERS, OTHER PROFESSIONALS AND SUITABLY ASSESSED MEMBERS OF THE PUBLIC IN MINDFULNESS PRACTICE WITH A VIEW TO THEM APPLYING IT IN THEIR OWN PROFESSIONAL LIVES SO AS TO ACHIEVE PUBLIC BENEFIT BY: • TEACHING IT TO MEMBERS OF THE PUBLIC AND/ OR • COMMUNICATING WITH MEMBERS OF THE PUBLIC THE IMPACT OF MINDFULNESS AND MINDFUL BEHAVIOURS AND/ OR • ENHANCING EFFECTIVE ETHICAL PROFESSIONAL PRACTICE IN ORGANISATIONS IN THE RESPECT OF MANAGEMENT OF MENTAL HEALTH; AND/OR • COLLABORATING INTERNATIONALLY TO SUPPORT PROFESSIONAL SERVICES FOR USERS OF MENTAL HEALTH SERVICES; AND/OR (C) SUPPORTING / COLLABORATING WITH TEACHING, TRAINING AND RESEARCH ACTIVITIES IN MINDFULNESS STUDIES UNDERTAKEN AT THE UNIVERSITY OF OXFORD AND OTHER UNIVERSITIES INTERNATIONALLY; AND/OR (D) TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THESE OBJECTS. 4.2 THE CHARITY IS NOT ESTABLISHED OR CONDUCTED FOR PRIVATE GAIN: ALL PROFIT AND ASSETS OF THE CHARITY SHALL BE USED, BY WAY OF REINVESTMENT OR OTHERWISE, PRINCIPALLY FOR THE BENEFIT OF THE CHARITY’S OBJECTS.
Maes buddion
OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Oxford Mindfulness Foundation
The Wheelhouse
Angel Court
81 St Clements
Oxford
OX4 1AW
- Ffôn:
- 01865238568
- E-bost:
- admin@oxfordmindfulness.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window