AREM FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness and the promotion and preservation of the good health of women and children in Africa and worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Uganda
Llywodraethu
- 28 Awst 2007: Cofrestrwyd
- 17 Hydref 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.52k | £115.76k | £93 | £59 | £25 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.12k | £185.35k | £32.11k | £32.64k | £28.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | 24 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | 09 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PROMOTION AND PRESERVATION OF THE GOOD HEALTH OF WOMEN AND CHILDREN IN AFRICA AND WORLDWIDE
Maes buddion
AFRICA AND WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window