CROYDON COMMITMENT LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BROKERAGE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY VOLUNTEERING AND ASSISTING WITH FUNDRAISING FOR OTHER LOCAL CHARITIES AND ORGANISATIONS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,807 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Croydon
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs K Glass | Cadeirydd | 15 October 2013 |
|
|
||||
Hayley Biley | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Shanaaz Carroll | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Affi Khan | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Leigh Jackson | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Joanna Pamela Goodridge | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
IAN PALMER | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Karen Chillman | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Toni Letts | Ymddiriedolwr | 10 August 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.72k | £29.11k | £89.00k | £27.73k | £68.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.97k | £31.90k | £39.75k | £45.18k | £54.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.18k | £385 | N/A | £17.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 JUNE 2007 AS AMENDED 12 FEBRUARY 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN CROYDON AND THE SURROUNDING AREA. THE VOLUNTARY SECTOR MEANS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATION. CHARITIES ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. VOLUNTARY ORGANISATION ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THE CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
SOUTH LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mott MacDonald Group Ltd
8-10 Sydenham Road
Croydon
CR0 2EE
- Ffôn:
- 02087743680
- E-bost:
- MELINDA.ASHFORD-MM@MOTTMAC.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window