Ymddiriedolwyr CROYDON COMMITMENT LTD
Rhif yr elusen: 1122878

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs K Glass | Cadeirydd | 15 October 2013 |
|
|
||||
Hayley Biley | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Shanaaz Carroll | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Affi Khan | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Leigh Jackson | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Joanna Pamela Goodridge | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
IAN PALMER | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Karen Chillman | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Toni Letts | Ymddiriedolwr | 10 August 2014 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.