Hanes ariannol VINTAGE VOLUNTEERING
Rhif yr elusen: 1122265
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2013 | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 01/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.86k | £9.17k | £14.12k | £20.43k | £8.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.81k | £22.50k | £16.82k | £7.36k | £4.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.76k | £8.86k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.