Hanes ariannol SURREY ASSOCIATION FOR VISUAL IMPAIRMENT

Rhif yr elusen: 1121949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.45m £2.66m £2.46m £2.90m £3.32m
Cyfanswm gwariant £2.47m £2.34m £2.48m £2.79m £3.19m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.51m £1.55m £1.82m £1.86m £2.06m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.67k £214.78k £64.80k £30.00k £49.35k
Incwm o roddion a chymynroddion £335.56k £895.45k £331.28k £413.93k £674.68k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £15.40k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.86m £1.74m £2.06m £2.39m £2.50m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £19.86k £13.45k £15.28k £23.84k £48.96k
Incwm - Arall £233.39k £12.29k £54.50k £51.39k £100.03k
Incwm - Cymynroddion £70.98k £122.19k £3.25k £15.50k £273.80k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.36m £2.24m £1.79m £2.76m £3.14m
Gwariant - Ar godi arian £115.14k £106.71k £213.61k £24.99k £42.66k
Gwariant - Llywodraethu £11.23k £11.97k £21.97k £19.57k £13.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £6.38k £6.23k £0 £7.66k
Gwariant - Arall £0 £0 £478.45k £8.12k £0