Ymddiriedolwyr SURREY ASSOCIATION FOR VISUAL IMPAIRMENT
Rhif yr elusen: 1121949

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE WILMSHURST | Cadeirydd | 22 March 2017 |
|
|
||||
Adam Scarrott | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Bethany Halliday | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
David Liversidge | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Benjamin Green | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Grant Lewis | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Penny Anne Gunn | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
Mary Da-Silva-Skinner | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
STEVEN WHERRY | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
RUSSELL GILMORE | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
BOB TURNBULL | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.