BREAK FORTH INTERNATIONAL CHURCH, DAVIES M. MULENGA MINISTRIES LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Break Forth International Church is a global ministry and a multi-racial international Church sent to obey the Great Commision by going into all the world to preach and teach the Gospel of our Lord Jesus Christ in this Generation. We are an independent Pentecostal Christian Church breaking forth for the advancement of Christian faith, education and charitable community support worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Cenia
- Congo
- De Affrica
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Pwyl
- Norwy
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 22 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFREY JAMU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
UTA NICOLE MULENGA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVIES MWILA MULENGA PHD CENG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51k | £1.55k | £2.25k | £2.50k | £2.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51k | £1.55k | £2.25k | £2.50k | £2.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 8 FEBRUARY 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 30 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
1 TO BE A MULTI-RACIAL AND INTERNATIONAL CHURCH BREAKING FORTH FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN THE UK AND TO ALL NATIONS IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN CLAUSE 8 HERETO AND THE WORSHIP OF GOD IN THE SAID COUNTY AND ELSEWHERE BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTING AND DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE INCLUDING VIDEO AND AUDIO RECORDINGS OR TAPES AND BY ANY MEDIA WHICH IS OR MAY BECOME AVAILABLE. 2 TO PROVIDE RELIEF TO PERSONS WHO HAVE A CHARITABLE NEED SUCH AS THOSE WHO ARE SUFFERING FINANCIAL HARDSHIP OR THOSE WHO ARE SICK; ETC. 3 THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 3A THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER OF DISABILITY; 3B ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; AND 3C PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS. 4 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISIONS OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND IF THE DIRECTORS (REFERRED TO AS TRUSTEES HEREAFTER) SO DECIDE THE PROVISION OF ONE OR MORE CHARITABLE EDUCATION ESTABLISHMENTS FOR THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN OR ADULTS ON THE BASIS OF SUCH CHRISTIAN PRINCIPLES.
Maes buddion
UK AND ALL NATIONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 ST. DENIS ROAD
BIRMINGHAM
B29 4LW
- Ffôn:
- 01214767087
- E-bost:
- dr.dmulenga@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window