Hanes ariannol Resurrection Power And Living Bread Ministries (London)

Rhif yr elusen: 1120871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.64m £362.38k £465.00k £433.06k £371.51k
Cyfanswm gwariant £588.49k £321.95k £433.08k £406.84k £462.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £69.39k £42.63k £35.19k N/A £988
Incwm o roddion a chymynroddion £1.50m N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £118.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £15.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £588.49k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £24.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A