ymddiriedolwyr YORK HOUSE CENTRE (STONY STRATFORD)
Rhif yr elusen: 1122220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Charles Daniels | Cadeirydd | 20 March 2006 |
|
|
||||
Katherine Bull | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Philip Hulme | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Jill Louise Taylor | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
Kevin James Hall | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
Deryck Morris Tucker | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
STEPHEN RATCLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.