Hanes ariannol HUNGRY CHILDREN PROJECT

Rhif yr elusen: 1120940
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2010 30/04/2011 30/04/2012 30/04/2013 30/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £135.89k £1.15m £379.05k £1.56m £430.98k
Cyfanswm gwariant £255.06k £1.24m £375.13k £1.63m £388.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £1.15m N/A £1.56m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £74 N/A £44 N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £1.24m N/A £1.61m N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £7.54k N/A £19.87k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £22.73k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 N/A