ymddiriedolwyr WEALDEN SAILABILITY
Rhif yr elusen: 1125286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Robert Buttery | Cadeirydd | 24 February 2022 |
|
|
||||
Michael Johns | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Paul Chilvers | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
NIGEL LAMB | Ymddiriedolwr | 21 August 2017 |
|
|
||||
Mike Mackenzie | Ymddiriedolwr | 02 May 2016 |
|
|
||||
STEVE THOMAS | Ymddiriedolwr | 11 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.