Hanes ariannol THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE COLLEGE OF THE LADY MARGARET IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1142759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.25m | £11.57m | £10.17m | £11.63m | £15.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.98m | £11.20m | £10.99m | £14.46m | £13.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £369.00k | £495.43k | £24.00k | £1.12m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £3.13m | £3.69m | £3.75m | £5.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.44m | £502.00k | £112.00k | £655.00k | £831.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.11m | £6.82m | £5.77m | £7.74m | £9.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £341.00k | £220.00k | £644.00k | £1.40m | £1.39m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £901.00k | £939.00k | £728.00k | £824.00k | £1.01m | |
|
Incwm - Arall | £45.00k | £398.00k | £512.00k | £49.00k | £281.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £501.00k | £699.00k | £112.00k | £655.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.37m | £9.97m | £9.93m | £13.10m | £11.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £623.00k | £632.00k | £631.00k | £729.00k | £1.53m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £19.00k | £20.00k | £21.00k | £351.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £109.00k | £108.00k | £133.00k | £149.00k | £125.00k | |
|
Gwariant - Arall | £987.00k | £589.00k | £428.00k | £629.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.