Hanes ariannol BEXLEY MOORINGS PROJECT

Rhif yr elusen: 1127865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £145.57k £282.69k £254.14k £337.97k £361.55k
Cyfanswm gwariant £145.68k £205.00k £280.76k £227.16k £278.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £218.67k N/A £321.18k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £107.79k £192.73k N/A £286.60k N/A