Hanes ariannol VALE PEOPLE FIRST LIMITED
Rhif yr elusen: 1124013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.35k | £115.22k | £113.10k | £101.79k | £124.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.54k | £125.96k | £117.85k | £86.99k | £137.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.17k | £55.78k | £49.45k | £77.22k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £55.78k | £49.45k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.