ymddiriedolwyr VALE PEOPLE FIRST LIMITED
Rhif yr elusen: 1124013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Louise Price | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Samantha Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
David Sweeting | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Kurtis Marshall | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
KELLY-ANN RIDEOUT | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
MRS JAN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ASHLEY MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATE ELEANOR YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.