Hanes ariannol SOMALI AND SOMALILAND LONDON COMMUNITY LTD
Rhif yr elusen: 1125567
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.70k | £75.59k | £23.49k | £28.08k | £18.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.60k | £74.85k | £24.15k | £24.51k | £19.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.98k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.