Hanes ariannol House of Light
Rhif yr elusen: 1121858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.64k | £231.65k | £355.91k | £274.62k | £365.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.06k | £203.63k | £233.42k | £252.14k | £313.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £181.28k | £209.51k | £335.54k | £266.44k | £350.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.