Hanes ariannol THE JASPAR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1127243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £957.14k | £2.74m | £168.14k | £861.38k | £880.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £316.58k | £649.17k | £76.10k | £209.13k | £866.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £785.17k | £1.17m | N/A | £530.90k | £101.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £165.65k | £206.33k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £103 | N/A | £330.47k | £779.23k | |
|
Incwm - Arall | £6.32k | £1.37m | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £27.94k | £21.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £248.78k | £542.46k | N/A | £96.82k | £429.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.09k | £51.41k | N/A | £112.31k | £436.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.85k | £15.58k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £71.66k | £295.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £112.31k | £436.11k | |
|
Gwariant - Arall | £31.70k | £55.30k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.