Hanes ariannol THE PURPLE PLAYHOUSE

Rhif yr elusen: 1122492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £166.33k £175.25k £161.37k £197.68k £253.76k
Cyfanswm gwariant £169.42k £167.38k £172.13k £197.45k £218.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £152.47k £127.30k £144.26k £185.98k