Hanes ariannol ST ALBANS COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1122405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £605.80k | £636.45k | £1.23m | £705.11k | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £595.96k | £618.30k | £679.22k | £691.55k | £811.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £241.91k | £8.00k | £524.85k | £393.93k | £722.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78k | £1.24k | £2.22k | £2.77k | £4.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.07k | £260.74k | £101.24k | £217.75k | £376.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.39k | £371.70k | £1.13m | £479.80k | £802.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.57k | £2.77k | £1.16k | £4.80k | £5.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £595.96k | £618.30k | £679.22k | £691.55k | £811.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.41k | £10.58k | £5.15k | £31.32k | £33.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.