Hanes ariannol GIHON SPRING FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1124370
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £19.31k £12.36k £29.62k £26.19k £6.81k
Cyfanswm gwariant £17.73k £7.54k £35.63k £26.24k £14.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A