CANCER SUPPORT GROUP STOWMARKET AND DISTRICT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
support to people who are suffering or have suffered from cancer either financially or personally. We also support the families by trying to help relieve their distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- 12 Mawrth 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14k | £4.21k | £1.08k | £1.18k | £280 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.98k | £3.47k | £2.68k | £763 | £2.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 17 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 16 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED (DATED) 30 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
1. TO GIVE SUPPORT TO PEOPLE WHO ARE SUFFERING AND WHO HAVE SUFFERED FROM CANCER. 2. TO GIVE FINANCIAL HELP TO PEOPLE WHO ARE SUFFERING AND WHO HAVE SUFFERED FROM CANCER. 3. TO HELP RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF THE FAMILIES OF CANCER SUFFERERS WITHIN STOWMARKET AND THE SURROUNDING VILLAGES
Maes buddion
STOWMARKET AND SURROUNDING VILLAGES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window