QUEENIE'S CHRISTMAS CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide Christmas Lunch on Christmas Day for up to 500 people who would otherwise spend the day alone. To sponsor the Lord Mayors Christmas Party for 250 underprivileged children at the Town Hall To provide food hampers and gifts to Barnardo's Young Carers To provide a day trip to Blackpool Circus for Barnardo's Young Carers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
- 05 Tachwedd 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.52k | £48.71k | £13 | £820 | £38 | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.01k | £45.59k | £6.96k | £3.65k | £1.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 23 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 18 Ionawr 2020 | 172 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY THE PROVISION OF MONEY, ITEMS OR THE PAYMENT FOR SERVICES AND PARTICULARLY BY THE PROVISION OF TRANSPORT, GIFTS AND A MEAL ON CHRISTMAS DAY TO ADULTS LIVING ALONE AND SUFFERING FINANCIAL HARDSHIP; 3.1.2 THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION OF TRANSPORT FOR OUTINGS, PRESENTS, FINANCIAL ASSISTANCE, ITEMS OR THE PAYMENT FOR SERVICES FOR THE SICK OR DISABLED; 3.1.3 MAKING CONTRIBUTIONS OR OTHERWISE ASSISTING THE OBJECTS OF ANY CHARITABLE TRUST, INSTITUTION OR BODY HAVING OBJECTS SIMILAR TO THOSE OF THE CHARITY; AND 3.1.4 ANY OTHER PURPOSES CHARITABLE IN LAW.
Maes buddion
MERSEYSIDE, LANCASHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window