THE FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH ROSS-ON-WYE

Rhif yr elusen: 1121282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Raising funds for the preservation, restoration, improvement and development of the church buildings, fabric, fittings, stained glass, ornaments, monuments and all other chattels in and belonging to the church of St. Mary the Virgin, Ross-on-Wye and its churchyard, and all additions thereto.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £38,256
Cyfanswm gwariant: £22,638

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Cameron Hill Ymddiriedolwr 03 July 2024
Dim ar gofnod
Teresa Lydia Newman Ymddiriedolwr 12 December 2023
Dim ar gofnod
Eleanor Mary Kercher Ymddiriedolwr 12 December 2023
Dim ar gofnod
Russell Elliott Baker Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
Bill Fulp Ymddiriedolwr 12 July 2021
Dim ar gofnod
Caroline Mary Utting Ymddiriedolwr 01 January 2021
ROSS-ON-WYE COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST.
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Sanderson Ymddiriedolwr 01 September 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN ROSS-ON-WYE
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER MARK BARTRUM Ymddiriedolwr 19 July 2017
THE BASEMENT YOUTH TRUST GROUP, ROSS-ON-WYE
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Maldwyn John Ymddiriedolwr 01 July 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.71k £16.11k £3.12k £4.41k £38.26k
Cyfanswm gwariant £6.83k £35.87k £1.41k £11.31k £22.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 20 Mawrth 2025 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 20 Mawrth 2025 43 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 05 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 14 Chwefror 2023 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 13 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 13 Gorffennaf 2021 158 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
The Rectory
Church Street
ROSS-ON-WYE
Herefordshire
Ffôn:
01989 565386