THE COMMUNITY OF ORTHODOX CHRISTIANS OF RUSSIAN TRADITION IN OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Orthodox Parish of the Annunciation in Oxford is a parish of the Deanery of Great Britain and Ireland, within the Archdiocese of Thyateira and Great Britain under the Ecumenical Patriarchate (of Constantinople). It is a worshipping community of Orthodox Christians open to all regardless of their nationality, language or cultural background.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Austin | Ymddiriedolwr | 13 October 2024 |
|
|
||||||
Isam Ayoub Karim Jajawi | Ymddiriedolwr | 22 October 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Freemantle-Schremp | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||||
Joshua Christian Townson | Ymddiriedolwr | 21 February 2021 |
|
|||||||
Ion Baleanu | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||||
KEVIN MAURICE SERAPHIM ALTON HONEYWELL | Ymddiriedolwr | 27 October 2019 |
|
|||||||
Tuija Anneli Vanttinen-Newton | Ymddiriedolwr | 30 July 2017 |
|
|
||||||
Rev leslie vanttinen-newton | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.77k | £30.98k | £40.87k | £27.89k | £49.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.40k | £36.60k | £37.32k | £39.53k | £44.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH WITHIN THE COUNTY OF OXFORDSHIRE AND THE ADJACENT COUNTIES AND, IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION: A TO MAINTAIN OR ASSIST IN MAINTAINING A CHURCH OR CHURCHES WHERE CANONICAL ORTHODOX LITURGICAL WORSHIP IS CELEBRATED IN ACCORDANCE WITH THE CANON LAW OF THE ORTHODOX CHURCH; PROVIDED THAT IN DOING SO THE PARISH COUNCIL MUST ENSURE THAT, AS FAR AS PRACTICABLE, THE STYLE OF WORSHIP CONFORMS TO THE RUSSIAN ORTHODOX TRADITION WHILST HAVING REGARD TO: I THE DIVERSITY OF CULTURAL AND LINGUISTIC BACKGROUNDS REPRESENTED IN THE CONGREGATION, AND II THE PRACTICE AND CUSTOM OF THE PARISH AS IT HAS DEVELOPED BETWEEN ITS FOUNDATION IN 1959 AND THE DATE OF THE PARISH MEETING ON 30 JUNE 2006. B TO PROMOTE THE TEACHING OF THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH THROUGH SERMONS, LECTURES, DISCUSSION GROUPS, CATECHISM CLASSES AND PUBLICATIONS AND THROUGH THEOLOGICAL OR OTHER SCHOOLS OR CONFERENCES. C TO MAKE POSSIBLE THE RECEPTION INTO THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH OF ALL THOSE WHO FREELY DECIDE AND SINCERELY DESIRE TO ADOPT THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH AND TO LIVE IN ACCORDANCE WITH ITS TEACHING; AND D TO PROMOTE THE PRACTICE OF THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH THROUGH THE ORGANISATION OF YOUTH GROUPS, STUDY GROUP SEMINARS AND OTHER SPIRITUAL, CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES.
Maes buddion
WITHIN THE COUNTY OF OXFORDSHIRE AND THE ADJACENT COUNTIES
Elusennau cysylltiedig
- 07 Chwefror 2008 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 OXLEASE
WITNEY
OX28 3QX
- Ffôn:
- 07900504262
- E-bost:
- frseraphimvnewton@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window