Hanes ariannol ISLAND FARM DONKEY SANCTUARY

Rhif yr elusen: 1121697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £169.25k £119.51k £374.37k £523.82k £405.71k
Cyfanswm gwariant £190.30k £181.63k £218.66k £277.85k £286.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £375.26k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £45.11k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £99.12k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £4.33k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £287.55k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £8.48k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £269.37k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £3.78k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A