ISLAND FARM DONKEY SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
House donkeys and some other animals who are neglected and abused.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren James Kidley | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Michael Francis Kidley | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
CHRISTINE MARGARET KIDLEY | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.25k | £119.51k | £374.37k | £523.82k | £405.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.30k | £181.63k | £218.66k | £277.85k | £286.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £375.26k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £45.11k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £99.12k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £4.33k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £287.55k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £8.48k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £269.37k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.78k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/04/2007 AS AMENDED BY SCHEME DATED 07/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/05/2015
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PROVISION OF CARE, PROTECTION AND/OR PERMANENT SECURITY FOR ANIMALS, ESPECIALLY BY NOT EXHAUSTIVELY DONKEYS, WHICH ARE IN NEED OF ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCE, ILL-USAGE OR OTHER LIKE CAUSES AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS; 3.2 THE RELIEF OF DISABLED PEOPLE BY THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RIDING SO THAT ALL DISABLED PERSONS WHO WOULD BENEFIT IN THEIR MENTAL OR PHYSICAL HEALTH FROM RIDING SHALL BE GIVEN THE OPPORTUNITY TO DO SO.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Island Farm Donkey Sanctuary
Old Didcot Road
Brightwell-Cum-Sotwell
WALLINGFORD
Oxfordshire
OX10 0SW
- Ffôn:
- 01491 833938
- E-bost:
- mail@donkeyrescue.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window