PARASOL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
raising funds for injured military personnel (including mental health) and their families to provided them with dignity and needs . Activities such as Challenges, golf day,Charity Dinners organised to raise the funds and profile. auctioning of donated items at dinners and event days
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Spencer Martin Jones | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||
Uttsavkumar Bharatkumar Patel | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
anjna patel MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.72k | £0 | £565 | £10.59k | £11.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.65k | £0 | £13.25k | £7.98k | £9.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Chwefror 2025 | 240 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Chwefror 2025 | 606 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 20 DECEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST PERSONS, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, WHO HAVE BEEN WOUNDED OR INJURED WHILST SERVING IN THE ARMED FORCES ("BENEFICIARIES") AND THEIR DEPENDANTS, WHO ARE IN NEED BY VIRTUE OF SICKNESS, DISABILITY OR FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) THE PROVISION OF FACILITIES, EQUIPMENT, OR SERVICES FOR BENEFICIARIES TO SUPPORT THEIR TREATMENT AND REHABILITATION WHICH ARE NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES; AND (2) THE PROVISION OF ASSISTANCE FOR BENEFICIARIES TO SUPPORT THEIR TRANSITION TO CIVILIAN LIFE; AND (3) THE PROVISION OF GRANTS, LOANS, ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR BENEFICIARIES AND THEIR DEPENDANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAWKSMOOR DRIVE
43
Perton
Wolverhampton
Stafford
- Ffôn:
- 07970085008
- E-bost:
- anjna.patel@parkingmnager.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window