ymddiriedolwyr TWYNHAM CHURCH FOR THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1122666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Preston | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Charles Du Puy | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
John Brinson | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
John Dowds | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Valerie Joy Duffin | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
Robert Rutter | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
STEVEN LESLIE CROCKFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.