THE FRIENDS OF HOLY TRINITY ACADEMY CALNE

Rhif yr elusen: 1121664
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1768 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We raise funds to provide our school with those extra items and equipment that cannot be provided through the school budget. Our aim is to enhance the school experience for all pupils at the school. We have provided an IT suite of laptop computers, adventure play equipment, playground signs and most recently decorated and equipped an international music room.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017

Cyfanswm incwm: £9,050
Cyfanswm gwariant: £5,009

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE FRIENDS OF HOLY TRINITY SCHOOL CALNE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gemma Vallis Cadeirydd 01 October 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £6.98k £6.02k £5.59k £6.45k £9.05k
Cyfanswm gwariant £7.20k £1.84k £7.88k £3.62k £5.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 307 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 307 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 673 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 673 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1038 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1038 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1403 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1403 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1768 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1768 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 Peregrine Court
Calne
SN11 9RY
Ffôn:
01249812796
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael