ELLIE'S HAVEN - CORNWALL LIMITED

Rhif yr elusen: 1121426
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ellie's Haven's primary objective is to bring relief to families caring round-the-clock for children with long-term medical conditions, by offering them holidays and short breaks in a safe, tranquil, supportive environment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022

Cyfanswm incwm: £70,071
Cyfanswm gwariant: £104,590

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1193660 KIDS-IN-ACTION
  • 04 Ebrill 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1193660 KIDS-IN-ACTION
  • 31 Hydref 2007: Cofrestrwyd
  • 04 Ebrill 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £51.34k £49.03k £93.07k £66.32k £70.07k
Cyfanswm gwariant £57.56k £71.33k £79.01k £77.37k £104.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 20 Mawrth 2023 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 20 Mawrth 2023 43 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd