Hanes ariannol THE HENRY VAN STRAUBENZEE MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1121376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £415.64k £127.60k £143.32k £146.70k £24.75k
Cyfanswm gwariant £388.06k £175.06k £185.45k £208.30k £184.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A