THE FINNIS SCOTT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make grants and donations to individuals and institutions as they see fit. The Trustees will have due regard to the late Lady Scott's interest in horticulture as well as the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HONOURABLE MRS URSULA MARGARET BRIDGET WIDE | Cadeirydd |
|
|
|||||
William Colacicchi | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Lord Charles Scott | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Dr Patricia Rose Morison | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
JAMES PERCY MILLER | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|||||
LADY KATHRYN GAYLE ELIZABETH ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr WILLIAM BRENT ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.78k | £274.52k | £345.35k | £363.64k | £384.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £442.83k | £222.39k | £321.43k | £381.22k | £390.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL DATED 7 FEBRUARY 1998 AND CODICIL DATED 22 JUNE 2004 AS PROVED IN THE HIGH COURT OF JUSTICE DATED 27 MARCH 2007 AS AMENDED 19 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE PURPOSES AND TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE CHARITY TRUSTEES (BEING AT LEAST TWO IN NUMBER) MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HCR HEWITSONS
LANCASTER HOUSE
NUNN MILLS ROAD
NORTHAMPTON
NN1 5GE
- Ffôn:
- 01604233233
- E-bost:
- amoon@hcrlaw.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window