ymddiriedolwyr UTTOXETER & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1121369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Hawkins | Cadeirydd | 19 June 2019 |
|
|
||||
Margaret Rose Bellchambers | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Andrew John Matthews | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Simon Paul Haas | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Derry | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Graham Goodall | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||
Dr Jennifer Lingham Secretary | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||
Paul Royston Kempson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Hazel Glover | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Carol Hogan | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Gerald Higginbottom | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Law | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Christine Brewster Treasurer | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
PAMELA MERRETT IPC | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.