WILLOW TREE FAMILY FARM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATIONAL AND LEISURE SERVICES, Sports, Nature, horticulture, social health and wellbeing, unemployment, disadvantaged families and disability in children and adults
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
71 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ANTHONY TAYLOR | Cadeirydd | 01 August 2012 |
|
|||||
Dawn Mason-Meakin | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Jade Alexandra Fletcher | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
ADAM HIND | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.88k | £269.22k | £446.56k | £425.87k | £425.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.79k | £212.67k | £367.05k | £405.68k | £420.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.56k | £24.99k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 AUGUST 2003.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECT OF THE COMPANY SHALL BE TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE, WITHOUT DISTINCTION OF THEIR AGE, GENDER, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR CULTURE, POLITICAL OR RELIGIOUS OPINIONS, IN AGRICULTURE, HORTICULTURE, CONSERVATION, THE CARE AND CONSIDERATION OF ALL ANIMALS AND OTHER ASSOCIATED SUBJECTS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SAID PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFNED. IN PRACTICE: IN THE SHIREBROOK, BOLSOVER AREA OF DERBYSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Willow Tree Family Farm
Langwith Road
Shirebrook
Mansfield
NG20 8TF
- Ffôn:
- 01623748808
- E-bost:
- enquiry@willowtree-farm.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window