Hanes ariannol THE SOCIAL RESEARCH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1123940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £457.78k £558.42k £612.13k £683.53k £643.86k
Cyfanswm gwariant £466.54k £437.30k £481.00k £653.15k £689.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £32.07k £35.74k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.89k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 £19 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £88.87k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £480.05k £522.95k £583.25k £543.00k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.06k £303 £528 £755
Incwm - Arall N/A £77.31k £0 £99.75k £100.11k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £437.30k £481.00k £653.15k £689.41k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £24 £4.46k £13.31k £41.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0