PARKS AND GARDENS DATA SERVICES LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parks & Gardens UK is a unique national web resource which provides database record information, educational articles and other resources on parks, gardens and designed landscapes in the United Kingdom.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1060000 HESTERCOMBE GARDENS TRUST LIMITED
- 12 Mai 2009: Cofrestrwyd
- 26 Hydref 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.24k | £23.35k | £24.22k | £61.20k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.45k | £29.99k | £22.43k | £21.00k | £6.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 05 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 03 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 03 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 15 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 15 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 JUNE 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 24 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING RESOURCES AND PERFORMING RESEARCH INTO HISTORICAL PARKS AND GARDENS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window