CHRIST APOSTOLIC CHURCH-MOUNTAIN OF SALVATION/END TIME REVIVAL MINISTRY (MOSEREM)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing the Christian faith through holding meetings and services for the worship of God. This is done by the study of the bible, proclamation of the gospel/fellowship of Christian believers. Also communicating the Christian faith to the wider world/public. Relieving the sick, financial hardship and promoting and preserving good health - this is done by praying for the sick that we come across e
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southwark
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
- CHRIST APOSTOLIC CHURCH-MOUNTAIN OF SALVATION (MOSEREM) (Enw blaenorol)
- END TIME APOSTOLIC CHURCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLUFUNMILAYO TAIWO IGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Olusayo Felix Komolafe | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
RAPHAEL OLUKOREDE IBIDAPO ODULATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLAYINKA SOLOMON OLANIPEKUN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2018 | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.01k | £15.41k | £15.76k | £20.59k | £24.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.51k | £8.47k | £11.82k | £18.24k | £1.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 22 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 22 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 387 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 387 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2021 | 03 Hydref 2022 | 155 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2020 | 20 Mehefin 2022 | 415 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 SEPTEMBER 2007 AS AMENDED ON 01 JAN 2018 AS AMENDED ON 06 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST 2 TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
88 Westbrooke Road
WELLING
Kent
DA16 1PY
- Ffôn:
- 07932723909
- E-bost:
- etacuk@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window