ymddiriedolwyr BUCKBY FEAST TRUST
Rhif yr elusen: 1123312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas James Wilkins | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Michelle Wilkins | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
GILES EDWARD BAKER | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
Jacqueline Margaret Ripley | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
DANIEL ANGEL | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|
||||
Daniel Charles Tabor | Ymddiriedolwr | 09 March 2010 |
|
|||||
Jane Heward Shemilt | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR TERENCE WILLIAM GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY JANE BLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY ELIZABETH MCELROY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.