Hanes ariannol HELPING ALLEVIATE POVERTY IN SOUTH INDIA

Rhif yr elusen: 1122876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.27k £10.30k £7.95k £8.76k £19.94k
Cyfanswm gwariant £21.02k £12.21k £15.02k £9.06k £12.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A