Hanes ariannol CIS'TERS - SURVIVING RAPE AND SEXUAL ABUSE
Rhif yr elusen: 1123125
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.37k | £41.54k | £60.19k | £56.06k | £64.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.73k | £46.22k | £54.04k | £47.98k | £55.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.00k | £3.14k | £3.87k | N/A | £1.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £34.87k | £6.50k | £20.20k | £23.50k | £11.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.