Hanes ariannol Faith Miracle Church

Rhif yr elusen: 1121590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £408.55k £388.43k £315.80k £329.88k £382.35k
Cyfanswm gwariant £243.19k £211.15k £246.20k £270.95k £310.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.50k £18.68k N/A N/A