Hanes ariannol HEALTH AND WELLBEING TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1122079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.99k £77.07k £63.93k £14.31k £91.36k
Cyfanswm gwariant £58.28k £63.13k £66.08k £42.26k £78.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A