FOUNDATIONSTONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Two donations £500 each both within UK. Donations aimed at assisting other registered charities or charitable ventures in their relatively early stages
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Bolifia
- Botswana
- Brasil
- Camerwn
- Cenia
- Colombia
- Costa Rica
- De Affrica
- Ecwador
- Ethiopia
- Fiet-nam
- Gaiana
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Thai
- India
- Indonesia
- Malaysia
- Mauritius
- Nepal
- Nicaragwa
- Nigeria
- Pakistan
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Somalia
- Sri Lanka
- Tanzania
- Wrwgwâi
- Yr Alban
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM EVERINGTON | Cadeirydd |
|
||||||
Romi Everington | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
PETER DEVAS EVERINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY ELLEN ELPHICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TOM ALLASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HARRY EDWARD MARKHAM STONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358 | £10 | £72 | £19 | £1.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £902 | £123 | £0 | £6 | £1.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 28 Medi 2024 | 237 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 28 Medi 2024 | 602 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 28 Medi 2024 | 967 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 28 Medi 2024 | 1332 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED (DATED) 12 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES HEREBY DECLARE THAT THE TRUST FUND AND ALL INCOME ARISING THEREFROM SHALL BE HELD UPON TRUST THAT THIS SAME INCOME (AND SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND AS THE TRUSTEES THINK FIT) SHALL BE APPLIED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS HEREINAFTER CONTAINED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES OR SUCH CHARITABLE INSTITUTE OR INSTRUCTIONS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE PARTICULARLY IN THE FIELDS OF EDUCATION MEDICINE AND HUMANITARIANISM
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 Tuckers Court, Richmond Village,
Coral Springs Way,
nr. Witney,
Oxon
OX28 5DG
- Ffôn:
- 01993894177
- E-bost:
- HARRYEMSTONE28@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window