THE ORTHODOX COMMUNITY OF THE ASCENSION AND ST CHAD, RUGBY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PHILIP NICHOLAS ECONOMOU | Cadeirydd | 10 June 2007 |
|
|
||||
Paul Joseph Johnson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Marius Moldovan | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Andreea Mihaela Arnautu | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Ian Dorian Geoffrey Whittaker | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Dr Christophe Bastien | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
Dr Athina Bastien | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
Beverley Wittwer | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.96k | £13.99k | £11.67k | £17.61k | £21.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.15k | £16.95k | £15.78k | £16.05k | £19.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 2007 as amended on 07 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH AND TRADITIONS AS CONTAINED IN HOLY SCRIPTURE, AS PRACTISED IN THE LIFE OF THE CHURCH, AS CONFIRMED BY THE OECUMENICAL AND LOCAL COUNCILS AND AS INTERPRETED, PRESERVED AND TAUGHT BY THE GREAT CHURCH OF CHRIST, THE OECUMENICAL PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE ("THE OBJECTS").
Maes buddion
WARWICKSHIRE, RUGBY AND THE MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 ASHLAWN ROAD
RUGBY
CV22 5ES
- Ffôn:
- 01788561755
- E-bost:
- philip.economou@virgin.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window