IHP WORSHIP MINISTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
providing christian worship feeding the homeless and the needy Multimedia training for the youth Bringing community together through car boot sale Councelling Working in partnership with other charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Luton
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- IHP (Enw gwaith)
- IN HIS PRESENCE WORSHIP MINISTRY (Enw gwaith)
- Liberty House Worship Ministry (Enw gwaith)
- ROYALTEMPLE (Enw gwaith)
- TRUE SHELTER INTERNATIONAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID FOH-AMOANING BSC,HND,MA | Cadeirydd |
|
|
|||||
KAYE LEWIS-FLINCH | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
FITZGERALD WEDULO | Ymddiriedolwr | 25 October 2011 |
|
|
||||
MATILDA FOH-AMOANING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.87k | £22.37k | £24.60k | £24.50k | £37.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.03k | £16.81k | £21.44k | £27.68k | £34.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST JUNE 2007 AS AMENDED ON 4 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN IN THE UNITED KINGDOM, AFRICA AND ELSEWHERE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AND EQUIPMENT WHICH ARE IN POOR CONDITIONS OR WOULD BE OTHERWISE NOT AVAILABLE. 2) TO RELIEVE UNEMPLOYED PEOPLE WHO ARE UNEDUCATED OR IN NEED BY PROVISION OF ACCESS TO COMPUTER TECHNOLOGY AND TRAINING AS TO IT'S EFFECTIVE USE WITH A VIEW TO EQUIPPING THEM WITH THE NECESSARY SKILLS TO SEEK AND OBTAIN EMPLOYMENT AND CAREER. 3) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS PARTICULARLY AMONGST COMMUNITIES SUFFERING AS A RESULT OF AIDS, DISABILITIES AND WAR. 4) TO RELIEF, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, ANY PERSON IN AFRICA OR ELSEWHERE WHO IS IN THE CONDITION OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY PROMOTING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ADEQUATE ACCOMMODATION OR HOUSING BY CALCULATING TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSON. 5)TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS 2. TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP. OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE UNITED KINGDOM AND WORLD-WIDE ACROSS THE GLOBE. 6) THE PROVISION OR ASSISTANCE OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE BENEFIT OF SUCH PERSONS WHO ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMICAL CIRCUMSTANCES. 7) THE FURTHERANCE AND PURSUANCE OF THE CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW, AS THE DIRECTORS/TRUSTEES OF THE CHARITY MAY AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM, AFRICA AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 BENINGTON CLOSE
LUTON
LU2 7YJ
- Ffôn:
- 07399943971
- E-bost:
- ihpchurch@outlook.com
- Gwefan:
-
ihpministry.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window