BANGLADESH ISLAMIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
very near future we are going to take collection for our centre and without this charity registration number or without joining the charity organisation we can't do that.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 01 Awst 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFIZ SADIOUR RAHMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMMAD SULEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAHAB UDDIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NOUR KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | 01/01/2018 | 01/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.70k | £9.50k | £9.20k | £9.50k | £8.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.35k | £9.00k | £9.00k | £9.20k | £9.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 190 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 556 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 556 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 921 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 921 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1286 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1286 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1651 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1651 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING MOTHER TONGUE LANGUAGES, ARABIC AND ISLAMIC STUDIES BY PROVIDING CLASSES IN THESE TOPICS AND BY ESTABLISHING A LIBRARY AND; THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE HOLY QURAN AND WARDS BY PROVIDING DAILY PRAYERS AN ADVISORY SERVICE, FUNERAL SERVICES AND ESTABLISHING MARRIAGE AND OTHER RELATED SERVICES THAT THE TRUSTEES DEEM FIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 MAYFIELD ROAD
HANDSWORTH
BIRMINGHAM
B19 1RL
- Ffôn:
- 01215519706
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window