ymddiriedolwyr STATION HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1121980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay Bailey | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Kathryn Martin | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Helen Owen | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|||||
GARETH BATTY | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|
||||
Fred Lewis | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|
||||
ANN TOY | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|||||
Linda Finney | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
Sue Miller | Ymddiriedolwr | 22 March 2010 |
|
|
||||
JANET WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.