SOUTHSIDE YOUNG LEADERS ACADEMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Leadership training for African and Caribbean boys aged 8 - 18. Saturday Academy offers study support, personal development, sports, drill and practical skills. Holiday activities include visits to businesses and institutions, arts and skills training, residential programmes. The Parents' Forum offering counseling and practical on parenting issues. Boys supported in school during week.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Southwark
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhosjan Greenaway-Dalini | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Justice Allotey | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Alfred Ayisi | Ymddiriedolwr | 12 January 2025 |
|
|
||||
Ansumana Bai-Marrow | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Valentina Nnennaya Okoro | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Max Woodbridge | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Veronica Johnstone | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Caren Onanda | Ymddiriedolwr | 22 August 2020 |
|
|
||||
Winston Davis | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.17k | £208.29k | £241.61k | £164.48k | £196.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.58k | £170.68k | £228.42k | £150.80k | £253.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.30k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 14 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | 14 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 APRIL 2007 as amended on 24 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN, IN PARTICULAR YOUNG MALES OF AFRICAN AND CARIBBEAN ORIGIN, BETWEEN THE AGES OF EIGHT AND EIGHTEEN BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING (INCLUDING VOCATIONAL TRAINING) FOR THE BENEFIT OF SUCH CHILDREN SO THAT THEY MAY DEVELOP THEIR CAPACITIES TO ACT AS ACTIVE CITIZENS AND THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK AND LONDON BOROUGH OF LAMBETH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Walworth Academy Upper School
Shorncliffe Road
LONDON
SE1 5UJ
- Ffôn:
- 02077019055
- E-bost:
- info@syla.org.uk
- Gwefan:
-
syla.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window